VAZQUEZ LOUREIRO MARCELINO
Informe ejecutivo de VAZQUEZ LOUREIRO MARCELINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ LOUREIRO MARCELINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO MD SL | Administrador Unico | 16/10/2012 | 17/04/2013 |
GRUPO MD SL | Administrador Unico | 08/01/2010 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ LOUREIRO MARCELINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ LOUREIRO MARCELINO
Empresa: GRUPO MD SL
Administrador Unico
- Vazquez Loureiro Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 38, S 8, H Z 4155, I/A 8 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-50
Empresa: GRUPO MD SL
Administrador Unico
- Vazquez Loureiro Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 38, S 8, H Z 4155, I/A 7 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-50
Empresa: GRUPO MD SL
Administrador Unico
- Vazquez Loureiro Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 38, S 8, H Z 4155, I/A 6 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-50
Información de VAZQUEZ LOUREIRO MARCELINO
Mostramos los datos de VAZQUEZ LOUREIRO MARCELINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ LOUREIRO MARCELINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos