VAZQUEZ LINDIN MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de VAZQUEZ LINDIN MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAZQUEZ LINDIN MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEREDAD SERRANO-GAMEZ SL | Apoderado | 21/04/2011 | |
ALVAR SUMINISTROS Y SERVICIOS SL | Apoderado | 30/09/2010 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ LINDIN MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ LINDIN MARIA CARMEN
Empresa: NIS LINDIN ROMARIZ SL
Administrador Unico
- Vazquez Lindin Maria Carmen
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41515 , F 29, S 8, H B 387362, I/A 2 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-08
Empresa: ARCE BLANCO SA
Administrador Unico
Apoderado
- Vazquez Lindin Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33672 , F 216, S 8, H B 233742, I/A 10 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Empresa: HEREDAD SERRANO-GAMEZ SL
Apoderado
- Vazquez Lindin Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42515 , F 58, S 8, H B 408260, I/A 1 (21/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-08
Empresa: ALVAR SUMINISTROS Y SERVICIOS SL
Apoderado
- Vazquez Lindin Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42093 , F 147, S 8, H B 401797, I/A 2 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-08
Empresa: NIS LINDIN ROMARIZ SL
Administrador Unico
- Vazquez Lindin Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41515 , F 27, S 8, H B 387362, I/A 1 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-08
Información de VAZQUEZ LINDIN MARIA CARMEN
Mostramos los datos de VAZQUEZ LINDIN MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ LINDIN MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos