VAZQUEZ IMBERLON MARIA GADOR
Informe ejecutivo de VAZQUEZ IMBERLON MARIA GADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE VAZQUEZ IMBERLON MARIA GADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATADERO DE AVES JOVA SA | Consejero | 06/06/2011 | 06/06/2011 |
PIENSOS LA FOCA SA | Consejero | 01/06/2011 | |
LA TORRE DE ADRA SL | Secretario | 25/05/2011 | |
LA TORRE DE ADRA SL | Consejero | 25/05/2011 | |
PUERTA DE CHILCHES SL | Secretario | 19/05/2011 | |
PUERTA DE CHILCHES SL | Consejero | 19/05/2011 | |
INMOBILIARIA VAZQUEZ CARREÑO SL | Consejero | 06/05/2011 | |
GRANJA VAZQUEZ SA | Secretario | 10/02/2011 | |
GRANJA VAZQUEZ SA | Consejero | 10/02/2011 | |
UNEVA SL | Administrador Solidario | 09/11/2010 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ IMBERLON MARIA GADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ IMBERLON MARIA GADOR
Empresa: MATADERO DE AVES JOVA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Carreño Castilla Jose
- Carreño Vazquez Jose Miguel
- Navarro Imberlon Francisco
- Vazquez Imberlon Joaquin
- Vazquez Imberlon Maria Gador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117 , F 86, S 8, H AL 2921, I/A 14 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-04
Empresa: MATADERO DE AVES JOVA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Carreño Castilla Jose
- Carreño Vazquez Jose Miguel
- Navarro Imberlon Francisco
- Vazquez Imberlon Joaquin
- Vazquez Imberlon Maria Gador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117 , F 85, S 8, H AL 2921, I/A 11 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-04
Empresa: PIENSOS LA FOCA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Carreño Castilla Jose
- Carreño Vazquez Jose Miguel
- Navarro Imberlon Francisco
- Vazquez Imberlon Joaquin
- Vazquez Imberlon Maria Gador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 107 , F 10, S 8, H AL 2639, I/A 25 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-04
Empresa: LA TORRE DE ADRA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carreño Castilla Jose
- Vazquez Imberlon Joaquin
- Vazquez Imberlon Maria Gador
Presidente
Secretario
- Vazquez Imberlon Maria Gador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117 , F 52, S 8, H AL 2915, I/A 9 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-04
Empresa: PUERTA DE CHILCHES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carreño Castilla Jose
- Vazquez Imberlon Joaquin
- Vazquez Imberlon Maria Gador
Presidente
Secretario
- Vazquez Imberlon Maria Gador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1434 , F 31, S 8, H AL 2923, I/A 8 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-04
Empresa: INMOBILIARIA VAZQUEZ CARREÑO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carreño Castilla Jose
- Navarro Imberlon Francisco
- Vazquez Imberlon Joaquin
- Vazquez Imberlon Maria Gador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 107 , F 98, S 8, H AL 2661, I/A 10 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-04
Empresa: GRANJA VAZQUEZ SA
Consejero Delegado
Consejero
- Carreño Castilla Jose
- Vazquez Imberlon Joaquin
- Vazquez Imberlon Maria Gador
Presidente
Secretario
- Vazquez Imberlon Maria Gador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117 , F 41, S 8, H AL 2913, I/A 8 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-04
Empresa: UNEVA SL
Administrador Solidario
- Vazquez Imberlon Maria Gador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 327 , F 206, S 8, H AL 9245, I/A 6 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-04
Información de VAZQUEZ IMBERLON MARIA GADOR
Mostramos los datos de VAZQUEZ IMBERLON MARIA GADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ IMBERLON MARIA GADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos