VAZQUEZ HERNANDEZ FEDERICO JAVIER
Informe ejecutivo de VAZQUEZ HERNANDEZ FEDERICO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ HERNANDEZ FEDERICO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEDER-AXARQUIA SL | Administrador Solidario | 27/01/2009 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ HERNANDEZ FEDERICO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ HERNANDEZ FEDERICO JAVIER
Empresa: ORAL HEALTH SL
Administrador Unico
- Vazquez Hernandez Federico Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5483, L 4390, F 214, S 8, H MA132436, I/A 5 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-29
Empresa: ORAL HEALTH SL
Administrador Unico
- Vazquez Hernandez Federico Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5483, L 4390, F 213, S 8, H MA132436, I/A 4 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-29
Empresa: ORAL HEALTH SL
Nuevo Socio Único
- Vazquez Hernandez Federico Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5483, L 4390, F 213, S 8, H MA132436, I/A 4 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-29
Empresa: FEDER-AXARQUIA SL
Administrador Solidario
- Montosa Moreno Maria Mercedes
- Vazquez Hernandez Federico Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4605, L 3513, F 111, S 8, H MA100146, I/A 1 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-29
Información de VAZQUEZ HERNANDEZ FEDERICO JAVIER
Mostramos los datos de VAZQUEZ HERNANDEZ FEDERICO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ HERNANDEZ FEDERICO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos