VAZQUEZ HERNANDEZ ALONSO
Informe ejecutivo de VAZQUEZ HERNANDEZ ALONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ HERNANDEZ ALONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION DE OBRAS ATALAYA HUELVA SL | Administrador Unico | 19/12/2023 | |
GESTION DE OBRAS ATALAYA HUELVA SL | Socio Unico | 19/12/2023 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ HERNANDEZ ALONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ HERNANDEZ ALONSO
Empresa: GLUP AGUA MINERAL SL
Administrador Unico
- Vazquez Hernandez Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 31, S 8, H H 24996, I/A 4 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-21
Empresa: GESTION DE OBRAS ATALAYA HUELVA SL
Administrador Unico
- Vazquez Hernandez Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212 , F 99, S 8, H H 28613, I/A 1 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-21
Empresa: GESTION DE OBRAS ATALAYA HUELVA SL
Socio Único
- Vazquez Hernandez Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212 , F 99, S 8, H H 28613, I/A 1 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-21
Empresa: AGUAS DEL ANDEVALO SL
Administrador Unico
- Vazquez Hernandez Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 30, S 8, H H 24996, I/A 2 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-21
Empresa: AGUAS DEL ANDEVALO SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Santana Juan Antonio
- Vazquez Hernandez Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 30, S 8, H H 24996, I/A 2 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-21
Empresa: AGUAS DEL ANDEVALO SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Santana Juan Antonio
- Vazquez Hernandez Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 27, S 8, H H 24996, I/A 1 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-21
Información de VAZQUEZ HERNANDEZ ALONSO
Mostramos los datos de VAZQUEZ HERNANDEZ ALONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ HERNANDEZ ALONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos