VAZQUEZ GARRIDO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de VAZQUEZ GARRIDO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAZQUEZ GARRIDO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIAUMBRIA NATURA SL | Presidente | 02/12/2022 | |
RIAUMBRIA NATURA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 02/12/2022 | |
RIAUMBRIA NATURA SL | Consejero | 02/12/2022 | |
TERRACIVIL SA | Apoderado | 19/02/2021 | |
RIAUMBRIA CAPITAL SL | Presidente | 09/12/2020 | |
RIAUMBRIA CAPITAL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/12/2020 | |
RIAUMBRIA CAPITAL SL | Consejero | 09/12/2020 | |
GESODIEL SA | Administrador Mancomunado | 02/07/2019 | |
RIAUMBRIA TOWERS SL | Presidente | 08/03/2018 | |
RIAUMBRIA TOWERS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 08/03/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VAZQUEZ GARRIDO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ GARRIDO JOSE MANUEL
Empresa: TERRACIVIL SA
Administrador Unico
- Vazquez Garrido Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H H 10997, I/A 23 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-21
Empresa: GESODIEL SA
Administrador Mancomunado
- Diaz Dominguez Jose Luis
- Vazquez Garrido Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 230362, I/A 6 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: RIAUMBRIA NATURA SL
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
- Bañez Garcia Juan Nicolas
- Rodriguez Abreu Gabriel
- Vazquez Garrido Jose Manuel
Consejero
- Bañez Garcia Juan Nicolas
- Cruz Campoy Juan
- Rodriguez Abreu Gabriel
- Vazquez Garrido Jose Manuel
Presidente
- Vazquez Garrido Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 132, S 8, H H 27853, I/A 1 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-21
Empresa: TERRACIVIL SA
Apoderado
- Vazquez Garrido Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1031 , F 108, S 8, H H 10997, I/A 21 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-21
Empresa: RIAUMBRIA CAPITAL SL
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
- Cruz Campoy Juan
- Cruz Sanchez Jose Manuel
- Rodriguez Abreu Gabriel
- Vazquez Garrido Jose Manuel
Consejero
- Cruz Campoy Juan
- Cruz Sanchez Jose Manuel
- Rodriguez Abreu Gabriel
- Vazquez Garrido Jose Manuel
Presidente
- Vazquez Garrido Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 91, S 8, H H 26324, I/A 1 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-21
Empresa: TERRACIVIL SA
Administrador Unico
- Vazquez Garrido Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1031 , F 107, S 8, H H 10997, I/A 20 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-21
Empresa: GESODIEL SA
Administrador Mancomunado
- Diaz Dominguez Jose Luis
- Vazquez Garrido Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14038 , F 97, S 8, H M 230362, I/A 5 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28
Empresa: GESODIEL SA
Administrador Mancomunado
- Diaz Rodriguez Ana
- Vazquez Garrido Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14038 , F 97, S 8, H M 230362, I/A 5 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28
Empresa: RIAUMBRIA TOWERS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cruz Campoy Juan
- Cruz Sanchez Juan Manuel
- Muriel Gonzalez Jose Antonio
- Rodriguez Abreu Gabriel
- Vazquez Garrido Jose Manuel
Consejero
- Cruz Campoy Juan
- Cruz Sanchez Juan Manuel
- Muriel Gonzalez Jose Antonio
- Rodriguez Abreu Gabriel
- Vazquez Garrido Jose Manuel
Presidente
- Vazquez Garrido Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1104 , F 178, S 8, H H 24180, I/A 3 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-21
Empresa: RIAUMBRIA TOWERS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Cruz Campoy Juan
- Garcia Candelas Enrique
- Ridaura Rodriguez Alberto
- Vazquez Garrido Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1104 , F 178, S 8, H H 24180, I/A 3 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-21
VER MAS ACTOS
Información de VAZQUEZ GARRIDO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de VAZQUEZ GARRIDO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ GARRIDO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos