VAZQUEZ GARCIA MARIA
Informe ejecutivo de VAZQUEZ GARCIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VAZQUEZ GARCIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOMASA FORESTAL SL | Consejero | 26/04/2023 | |
CERVECERIA NUEVO TRIANA SL | Socio Unico | 09/07/2011 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ GARCIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ GARCIA MARIA
Empresa: BIOMASA FORESTAL SL
Consejero
- Vazquez Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3321 , F 17, S 8, H C 38865, I/A 30 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-15
Administrador Mancomunado
- Liebana Soriano Francisco Jose
- Soler Armengol Francisco Rafael
- Vazquez Garcia Maria
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 103, S 8, H A 138577, I/A 3 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-03
Empresa: ASTURAVIA SL
Administrador Unico
- Vazquez Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38439 , F 112, S 8, H M 683810, I/A 4 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-28
Empresa: ASTURAVIA SL
Administrador Unico
- Vazquez Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38439 , F 112, S 8, H M 683810, I/A 3 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Administrador Mancomunado
- Melendez Cortes Teresa De Jesus
- Soler Armengol Francisco Rafael
- Vazquez Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 102, S 8, H A 138577, I/A 1 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-03
Empresa: CERVECERIA NUEVO TRIANA SL
Administrador Unico
- Vazquez Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4643 , F 214, S 8, H SE 73125, I/A 3 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-41
Empresa: ESTACION DE SERVICIO LA ISLA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Carrio Luis
- Gonzalez Vazquez Flor Maria
- Vazquez Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1925 , F 104, S 8, H AS 9971, I/A 5 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-33
Empresa: CERVECERIA NUEVO TRIANA SL
Administrador Unico
- Vazquez Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4643 , F 214, S 8, H SE 73125, I/A 2 (09/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-41
Empresa: CERVECERIA NUEVO TRIANA SL
Socio Único
- Vazquez Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4643 , F 214, S 8, H SE 73125, I/A 2 (09/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-41
Información de VAZQUEZ GARCIA MARIA
Mostramos los datos de VAZQUEZ GARCIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ GARCIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos