VAZQUEZ FERNANDEZ SENEN
Informe ejecutivo de VAZQUEZ FERNANDEZ SENEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAZQUEZ FERNANDEZ SENEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES MERELLE SL | Socio Unico | 10/08/2015 | |
TALLERES MERELLE SL | Administrador Unico | 10/08/2015 | |
PERFOLUGO 2010 SL | Socio Unico | 10/04/2014 | |
PERFOLUGO 2010 SL | Administrador Unico | 06/03/2014 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ FERNANDEZ SENEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ FERNANDEZ SENEN
Empresa: TALLERES MERELLE SL
Administrador Unico
- Vazquez Fernandez Senen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 125, S 8, H LU 5509, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-27
Empresa: TALLERES MERELLE SL
Nuevo Socio Único
- Vazquez Fernandez Senen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 125, S 8, H LU 5509, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-27
Empresa: PERFOLUGO 2010 SL
Nuevo Socio Único
- Vazquez Fernandez Senen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 185, S 8, H LU 13727, I/A 6 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-27
Empresa: PERFOLUGO 2010 SL
Administrador Unico
- Vazquez Fernandez Senen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 185, S 8, H LU 13727, I/A 5 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-27
Empresa: LIMPINTEGRA XXI SL
Administrador Unico
- Vazquez Fernandez Senen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30113 , F 213, S 8, H M 542092, I/A 4 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Empresa: LIMPINTEGRA XXI SL
Administrador Unico
- Vazquez Fernandez Senen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30113 , F 212, S 8, H M 542092, I/A 3 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-28
Empresa: LIMPINTEGRA XXI SL
Nuevo Socio Único
- Vazquez Fernandez Senen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30113 , F 212, S 8, H M 542092, I/A 3 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-28
Empresa: SENEN SPORT SL
Administrador Unico
- Vazquez Fernandez Senen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 309 , F 119, S 8, H LU 8742, I/A 7 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-27
Información de VAZQUEZ FERNANDEZ SENEN
Mostramos los datos de VAZQUEZ FERNANDEZ SENEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ FERNANDEZ SENEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos