VAZQUEZ DEL HUERTO ANTONIO
Informe ejecutivo de VAZQUEZ DEL HUERTO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAZQUEZ DEL HUERTO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROCK CAFE MADRID SL | Administrador Unico | 08/05/2024 | |
ROCK CAFE VIGO SL | Administrador Unico | 25/03/2024 | |
BITCOIN ROCK CAFE SA | Administrador Unico | 25/03/2024 | |
BITCOIN ROCK CAFE SA | Presidente | 25/04/2022 | |
BITCOIN ROCK CAFE SA | Consejero | 25/04/2022 | |
BRAINBIT SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 02/06/2017 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ DEL HUERTO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ DEL HUERTO ANTONIO
Empresa: ROCK CAFE MADRID SL
Administrador Unico
- Vazquez Del Huerto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4481, L 4481, F 108, S 8, H PO 73291, I/A 2 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-36
Empresa: ROCK CAFE MADRID SL
Administrador Solidario
- Del Rio Franco Gustavo Eduardo
- Vazquez Del Huerto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4481, L 4481, F 108, S 8, H PO 73291, I/A 2 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-36
Empresa: ROCK CAFE VIGO SL
Administrador Unico
- Vazquez Del Huerto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4398, L 4398, F 106, S 8, H PO 69687, I/A 3 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-36
Empresa: ROCK CAFE VIGO SL
Administrador Solidario
- Del Rio Franco Gustavo Eduardo
- Vazquez Del Huerto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4398, L 4398, F 106, S 8, H PO 69687, I/A 3 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-36
Empresa: BITCOIN ROCK CAFE SA
Administrador Unico
- Vazquez Del Huerto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4284, L 4284, F 104, S 8, H PO 65233, I/A 7 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-36
Empresa: BITCOIN ROCK CAFE SA
Administrador Solidario
- Del Rio Franco Gustavo
- Vazquez Del Huerto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4284, L 4284, F 104, S 8, H PO 65233, I/A 7 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-36
Empresa: BITCOIN ROCK CAFE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Del Rio Franco Gustavo Eduardo
- Escacena Sanchez Manuel
- Oliver Egea Jose
- Vazquez Del Huerto Antonio
Presidente
- Vazquez Del Huerto Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4284, L 4284, F 103, S 8, H PO 65233, I/A 5 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-36
Empresa: BITCOIN ROCK CAFE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arniz Sanz Manuel Jose
- Del Rio Franco Gustavo Eduardo
- Rodriguez Garcia Castor
- Vazquez Del Huerto Antonio
Presidente
Secretario
- Vazquez Del Huerto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4284, L 4284, F 103, S 8, H PO 65233, I/A 5 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-36
Empresa: ROCK CAFE VIGO SL
Administrador Solidario
- Del Rio Franco Gustavo Eduardo
- Escacena Sanchez Manuel
- Oliver Egea Jose
- Vazquez Del Huerto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4398, L 4398, F 105, S 8, H PO 69687, I/A 1 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-36
Empresa: ROCK CAFE MADRID SL
Administrador Solidario
- Del Rio Franco Gustavo Eduardo
- Escacena Sanchez Manuel
- Oliver Egea Jose
- Vazquez Del Huerto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42263 , F 202, S 8, H M 748228, I/A 2 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
VER MAS ACTOS
Información de VAZQUEZ DEL HUERTO ANTONIO
Mostramos los datos de VAZQUEZ DEL HUERTO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ DEL HUERTO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos