VAZQUEZ DE CASTRO RINCON MARIA DEL CORAL
Informe ejecutivo de VAZQUEZ DE CASTRO RINCON MARIA DEL CORAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAZQUEZ DE CASTRO RINCON MARIA DEL CORAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLASH BACK MANAGEMENT SL | Apoderado | 19/12/2019 | |
FLASH BACK SA | Apoderado | 12/03/2019 | |
FLASH BACK SA | Apoderado Solidario | 14/07/2014 | |
PORTOFINO SALOU SL | Apoderado Solidario | 30/04/2014 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ DE CASTRO RINCON MARIA DEL CORAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ DE CASTRO RINCON MARIA DEL CORAL
Empresa: FLASH BACK MANAGEMENT SL
Apoderado
- Vazquez De Castro Rincon Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177 , F 77, S 8, H T 55141, I/A 2 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-43
Empresa: FLASH BACK SA
Apoderado
- Vazquez De Castro Rincon Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2826 , F 58, S 8, H T 13326, I/A 21 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-43
Empresa: FLASH BACK SA
Apoderado Solidario
- Vazquez De Castro Hugo Luis Battini
- Vazquez De Castro Rincon Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2289 , F 6, S 8, H T 13326, I/A 18 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-43
Empresa: MOLAS MUCHO SL
Apoderado Solidario
- Battini Polettu Vicente Domingo
- Vazquez De Castro Enzo Carlo Battini
- Vazquez De Castro Rincon Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 210, S 8, H T 46782, I/A 1 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-43
Información de VAZQUEZ DE CASTRO RINCON MARIA DEL CORAL
Mostramos los datos de VAZQUEZ DE CASTRO RINCON MARIA DEL CORAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ DE CASTRO RINCON MARIA DEL CORAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos