VAZQUEZ CREO MARIA DE LA CONSOLACION
Informe ejecutivo de VAZQUEZ CREO MARIA DE LA CONSOLACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ CREO MARIA DE LA CONSOLACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIDEL NOROESTE SL | Administrador Unico | 24/02/2014 | |
DACLATEL SL | Administrador Unico | 30/03/2012 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ CREO MARIA DE LA CONSOLACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ CREO MARIA DE LA CONSOLACION
Empresa: CORE NOROESTE SL
Liquidador
- Vazquez Creo Maria De La Consolacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 171, S 8, H C 50106, I/A 2 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-15
Empresa: CORE NOROESTE SL
Administrador Unico
- Vazquez Creo Maria De La Consolacion
Liquidador
- Vazquez Creo Maria De La Consolacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 171, S 8, H C 50106, I/A 2 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-15
Empresa: RIDEL NOROESTE SL
Administrador Unico
- Vazquez Creo Maria De La Consolacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 30, S 8, H C 51040, I/A 1 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-15
Empresa: CORE NOROESTE SL
Administrador Unico
- Vazquez Creo Maria De La Consolacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 171, S 8, H C 50106, I/A 1 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-15
Empresa: DACLATEL SL
Administrador Unico
- Vazquez Creo Maria De La Consolacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3447 , F 35, S 8, H C 48498, I/A 1 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-15
Información de VAZQUEZ CREO MARIA DE LA CONSOLACION
Mostramos los datos de VAZQUEZ CREO MARIA DE LA CONSOLACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ CREO MARIA DE LA CONSOLACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos