VAZQUEZ CONDE JOSE ALBERTO
Informe ejecutivo de VAZQUEZ CONDE JOSE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAZQUEZ CONDE JOSE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOIURBAN SL | Administrador Solidario | 24/10/2011 | 16/01/2018 |
GOIURBAN SL | Liquidador Solidario | 16/01/2018 | 16/01/2018 |
GOI-MUSIC SL | Administrador Unico | 28/04/2009 | 14/07/2015 |
GOI-MUSIC SL | Administrador Solidario | 28/04/2009 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ CONDE JOSE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ CONDE JOSE ALBERTO
Empresa: GOIURBAN SL
Liquidador Solidario
- Hernandez Suarez Alexis Javier
- Vazquez Conde Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 39, S 8, H SS 33889, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-20
Empresa: GOIURBAN SL
Administrador Solidario
- Hernandez Suarez Alexis Javier
- Vazquez Conde Jose Alberto
Liquidador Solidario
- Hernandez Suarez Alexis Javier
- Vazquez Conde Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 39, S 8, H SS 33889, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-20
Empresa: GOI-MUSIC SL
Administrador Unico
- Moran Cubillo Jose Antonio
- Vazquez Conde Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 155, S 8, H SS 17107, I/A 5 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-20
Empresa: GOIURBAN SL
Administrador Solidario
- Hernandez Suarez Alexis Javier
- Vazquez Conde Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 37, S 8, H SS 33889, I/A 1 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-20
Empresa: GOI-MUSIC SL
Administrador Unico
- Vazquez Conde Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 155, S 8, H SS 17107, I/A 4 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-20
Empresa: GOI-MUSIC SL
Administrador Solidario
- Moran Cubillo Jose Antonio
- Vazquez Conde Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 155, S 8, H SS 17107, I/A 4 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-20
Información de VAZQUEZ CONDE JOSE ALBERTO
Mostramos los datos de VAZQUEZ CONDE JOSE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ CONDE JOSE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos