VAZQUEZ CLEMENTE MARC
Informe ejecutivo de VAZQUEZ CLEMENTE MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAZQUEZ CLEMENTE MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VCARE HEALTH IBERICA SL | Administrador Unico | 03/11/2020 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ CLEMENTE MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ CLEMENTE MARC
Empresa: MVC OPERATIVE INVESTMENT SL
Liquidador
- Vazquez Clemente Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47591 , F 218, S 8, H B 556543, I/A 2 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-08
Empresa: MVC OPERATIVE INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Vazquez Clemente Marc
Liquidador
- Vazquez Clemente Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47591 , F 218, S 8, H B 556543, I/A 2 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-08
Empresa: MVC OPERATIVE INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Vazquez Clemente Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47591 , F 216, S 8, H B 556543, I/A 1 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-08
Empresa: VCARE HEALTH IBERICA SL
Administrador Unico
- Vazquez Clemente Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47505 , F 94, S 8, H B 554001, I/A 1 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-08
Empresa: POLYJUICE SL
Administrador Unico
- Vazquez Clemente Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46837 , F 10, S 8, H B 532561, I/A 2 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-08
Empresa: POLYJUICE SL
Administrador Unico
- Vazquez Clemente Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46837 , F 9, S 8, H B 532561, I/A 1 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
Información de VAZQUEZ CLEMENTE MARC
Mostramos los datos de VAZQUEZ CLEMENTE MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ CLEMENTE MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos