VAZQUEZ CHAVEZ MANUELA
Informe ejecutivo de VAZQUEZ CHAVEZ MANUELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAZQUEZ CHAVEZ MANUELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOBILIARIO COMERCIAL YES RETAIL SL | Administrador Unico | 20/01/2022 | |
YES RETAIL SL | Administrador Unico | 15/01/2019 | |
MOBILIARIO COMERCIAL GRIÑON SL | Administrador Unico | 18/04/2013 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ CHAVEZ MANUELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ CHAVEZ MANUELA
Empresa: MOBILIARIO COMERCIAL YES RETAIL SL
Administrador Unico
- Vazquez Chavez Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42958 , F 170, S 8, H M 759370, I/A 1 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Empresa: YES RETAIL SL
Administrador Unico
- Vazquez Chavez Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38599 , F 30, S 8, H M 686432, I/A 1 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Empresa: MOBILIARIO COMERCIAL GRIÑON SL
Administrador Unico
- Vazquez Chavez Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30953 , F 108, S 8, H M 557144, I/A 1 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-28
Información de VAZQUEZ CHAVEZ MANUELA
Mostramos los datos de VAZQUEZ CHAVEZ MANUELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ CHAVEZ MANUELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos