VAZQUEZ CARRAL DAVID
Informe ejecutivo de VAZQUEZ CARRAL DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAZQUEZ CARRAL DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KARRALMUEBLES SL | Socio Unico | 25/01/2021 | |
KARRALMUEBLES SL | Administrador Unico | 25/01/2021 | |
JEREZ TIEN 21 SL | Liquidador | 11/06/2019 | |
JEREZ TIEN 21 SL | Apoderado | 12/08/2009 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ CARRAL DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ CARRAL DAVID
Empresa: KARRALMUEBLES SL
Administrador Unico
- Vazquez Carral David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2377 , F 91, S 8, H CA 57660, I/A 1 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-11
Empresa: KARRALMUEBLES SL
Socio Único
- Vazquez Carral David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2377 , F 91, S 8, H CA 57660, I/A 1 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-11
Empresa: JEREZ TIEN 21 SL
Liquidador
- Vazquez Carral David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 109, S 8, H CA 10345, I/A 10 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-11
Empresa: JEREZ TIEN 21 SL
Administrador Unico
- Vazquez Carral David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 109, S 8, H CA 10345, I/A 10 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-11
Empresa: JEREZ TIEN 21 SL
Administrador Unico
- Vazquez Carral David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 108, S 8, H CA 10345, I/A 8 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-11
Empresa: JEREZ TIEN 21 SL
Consejero
- Carral Valle Eloisa
- Vazquez Carral Cristina
- Vazquez Carral David
- Vazquez Carral Eloisa
- Vazquez Gamero Jose Maria
Presidente
Secretario
- Vazquez Carral David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 108, S 8, H CA 10345, I/A 7 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-11
Empresa: JEREZ TIEN 21 SL
Apoderado
- Vazquez Carral David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 107, S 8, H CA 10345, I/A 6 (12/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-11
Empresa: JEREZ TIEN 21 SL
Consejero
- Carral Valle Eloisa
- Vazquez Carral Cristina
- Vazquez Carral David
- Vazquez Carral Eloisa
- Vazquez Gamero Jose Maria
Presidente
Secretario
- Vazquez Carral David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 106, S 8, H CA 10345, I/A 4 (12/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-11
Información de VAZQUEZ CARRAL DAVID
Mostramos los datos de VAZQUEZ CARRAL DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ CARRAL DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos