VAZQUEZ CAMPON MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de VAZQUEZ CAMPON MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAZQUEZ CAMPON MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANGEL VAZQUEZ VENTA DE ELECTRODOMESTICOS SA | Administrador Solidario | 08/02/2010 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ CAMPON MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ CAMPON MARIA ISABEL
Administrador Solidario
- Vazquez Campon Maria Isabel
- Vazquez Campon Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 11808, I/A 15 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-28
Administrador Solidario
- Vazquez Campon Maria Isabel
- Vazquez Campon Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 195, S 8, H M 11808, I/A 14 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-28
Administrador Solidario
- Vazquez Campon Maria Isabel
- Vazquez Campon Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 193, S 8, H M 11808, I/A 12 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-28
Apoderado
- Vazquez Campon Maria Isabel
- Vazquez Campon Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 193, S 8, H M 11808, I/A 11 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-28
Administrador Solidario
- Vazquez Campon Maria Isabel
- Vazquez Campon Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 191, S 8, H M 11808, I/A 10 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-28
Información de VAZQUEZ CAMPON MARIA ISABEL
Mostramos los datos de VAZQUEZ CAMPON MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ CAMPON MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos