VAZQUEZ ARCAS JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de VAZQUEZ ARCAS JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ ARCAS JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATRAM ASSET II SL | Consejero | 06/11/2020 | |
ATRAM ASSET II SL | Apoderado | 06/11/2020 | |
ATRAM ASSET I SL | Consejero | 19/11/2019 | |
ATRAM ASSET I SL | Apoderado | 19/11/2019 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ ARCAS JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ ARCAS JOSE MIGUEL
Empresa: NOGROD EUROPE SL
Apoderado
- Gonzalez Cortes Manuel
- Lorenzo Santos Carlos
- Perez Rodriguez Maria Raquel
- Rodriguez De Los Reyes Vanessa-maria
- Vazquez Arcas Jose Miguel
Consejero
- Gonzalez Cortes Manuel
- Lorenzo Santos Carlos
- Vazquez Arcas Jose Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40352 , F 200, S 8, H M 716832, I/A 2 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Empresa: LUTHOR EUROPE SL
Apoderado
- Gonzalez Cortes Manuel
- Lorenzo Santos Carlos
- Perez Rodriguez Maria Raquel
- Vazquez Arcas Jose Miguel
Consejero
- Gonzalez Cortes Manuel
- Lorenzo Santos Carlos
- Vazquez Arcas Jose Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39522 , F 102, S 8, H M 701678, I/A 2 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-28
Empresa: EOS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 53, S 8, H C 47145, I/A 15 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-15
Empresa: EOS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3407 , F 58, S 8, H C 47145, I/A 12 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-15
Empresa: EOS ACCION DE COBRO ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Artes De Arcos Echevarria Victor-jose
- Gonzalez Cortes Manuel
- Rial Corzon Matilde-maria
- Sanchez Varela Victor
- Vazquez Arcas Jose Miguel
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3407 , F 54, S 8, H C 47145, I/A 3 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-15
Información de VAZQUEZ ARCAS JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de VAZQUEZ ARCAS JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ ARCAS JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos