VAZQUEZ ANDRADE ANGEL
Informe ejecutivo de VAZQUEZ ANDRADE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAZQUEZ ANDRADE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUGO MODA SL | Administrador Unico | 22/09/2014 | 29/09/2023 |
LUGO MODA SL | Socio Unico | 22/09/2014 | 29/09/2023 |
ARMARIES-ANMAL SL | Administrador Mancomunado | 08/01/2015 | |
ARMARIES-ANMAL SL | Liquidador | 08/01/2015 | 08/01/2015 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ ANDRADE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ ANDRADE ANGEL
Empresa: LUGO MODA SL
Administrador Unico
- Vazquez Andrade Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 160, S 8, H LU 17647, I/A 3 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-27
Empresa: ARMARIES-ANMAL SL
Liquidador
- Vazquez Andrade Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 194, S 8, H LU 10407, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-27
Empresa: ARMARIES-ANMAL SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Fraga Maria Antonia
- Seijo Cabana Jose Alberto
- Vazquez Andrade Angel
Liquidador
- Vazquez Andrade Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 194, S 8, H LU 10407, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-27
Empresa: LUGO MODA SL
Administrador Unico
- Vazquez Andrade Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 158, S 8, H LU 17647, I/A 1 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-27
Empresa: LUGO MODA SL
Socio Único
- Vazquez Andrade Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 158, S 8, H LU 17647, I/A 1 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-27
Información de VAZQUEZ ANDRADE ANGEL
Mostramos los datos de VAZQUEZ ANDRADE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ ANDRADE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos