VAZQUEZ ALVAREZ MARIA JOSE
Informe ejecutivo de VAZQUEZ ALVAREZ MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ ALVAREZ MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAUNER SL | Administrador Unico | 25/03/2013 | |
CAUNER PATRIMONIAL SL | Apoderado Solidario | 12/05/2011 | |
CAUNER HOTELES SL | Administrador Unico | 24/08/2009 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ ALVAREZ MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ ALVAREZ MARIA JOSE
Empresa: AGROFORESTAIS RIBEIRA SACRA SL
Administrador Unico
- Vazquez Alvarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 145, S 8, H LU 19671, I/A 2 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-27
Empresa: AGROFORESTAIS RIBEIRA SACRA SL
Administrador Unico
- Vazquez Alvarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 145, S 8, H LU 19671, I/A 1 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-27
Empresa: AGROFORESTAIS RIBEIRA SACRA SL
Socio Único
- Vazquez Alvarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 145, S 8, H LU 19671, I/A 1 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-27
Empresa: CAUNER SL
Administrador Unico
- Vazquez Alvarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 422 , F 220, S 8, H OR 3745, I/A 4 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-32
Empresa: CAUNER SL
Administrador Solidario
- Vazquez Alvarez Maria Jose
- Vazquez Alvarez Rogelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 422 , F 220, S 8, H OR 3745, I/A 4 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-32
Empresa: CAUNER PATRIMONIAL SL
Apoderado Solidario
- Vazquez Alvarez Isabel
- Vazquez Alvarez Laura
- Vazquez Alvarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 72, S 8, H OR 6469, I/A 7 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-32
Empresa: CAUNER HOTELES SL
Administrador Unico
- Vazquez Alvarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 795 , F 216, S 8, H OR 12295, I/A 1 (24/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-168-32
Información de VAZQUEZ ALVAREZ MARIA JOSE
Mostramos los datos de VAZQUEZ ALVAREZ MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ ALVAREZ MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos