VAZQUEZ ALARCON CARMEN
Informe ejecutivo de VAZQUEZ ALARCON CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAZQUEZ ALARCON CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES CAMERO VAZQUEZ SL | Administrador Unico | 20/07/2015 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ ALARCON CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ ALARCON CARMEN
Empresa: FUENGIROLA DE INVERSIONES SA
Administrador Unico
- Vazquez Alarcon Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504, L 417, F 150, S 8, H MA 15615, I/A 10 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-29
Empresa: CAMERO VALBUENA CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Vazquez Alarcon Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950, L 863, F 33, S 8, H MA 27497, I/A 9 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-29
Empresa: CONSTRUCCIONES CAMERO VAZQUEZ SL
Administrador Unico
- Vazquez Alarcon Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5420, L 4327, F 216, S 8, H MA129285, I/A 1 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-29
Empresa: FUENGIROLA DE INVERSIONES SA
Administrador Unico
- Vazquez Alarcon Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504, L 417, F 150, S 8, H MA 15615, I/A 9 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-29
Empresa: CAMERO VALBUENA CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Vazquez Alarcon Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950, L 863, F 32, S 8, H MA 27497, I/A 7 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-29
Información de VAZQUEZ ALARCON CARMEN
Mostramos los datos de VAZQUEZ ALARCON CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ ALARCON CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos