VAZ VIANA DE LEMOS JOEL
Informe ejecutivo de VAZ VIANA DE LEMOS JOEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAZ VIANA DE LEMOS JOEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES SA | Apoderado | 22/06/2017 | |
RECOLTE SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/05/2012 | |
TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES SA | Apoderado | 08/09/2011 |
VINCULACIONES DE VAZ VIANA DE LEMOS JOEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZ VIANA DE LEMOS JOEL
Empresa: RECOLTE SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE SA
Consejero
- Calainho De Azevedo Teixeira Duarte Antonio Carlos
- Martins Rovisco Jose
- Vaz Viana De Lemos Joel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31283 , F 123, S 8, H M 7380, I/A 118 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Empresa: RECOLTE SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE SA
Consejero
- Vaz Viana De Lemos Joel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31283 , F 123, S 8, H M 7380, I/A 117 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-28
Apoderado
- Calainho De Azevedo Teixeira Duarte Antonio Carlos
- Calainho De Azevedo Teixeira Duarte Antonio Carlos
- Cavaco Viegas De Sousa Teodorico
- Cavaco Viegas De Sousa Teodorico
- Magalhaes Goncalves Jose
- Magalhaes Goncalves Jose
- Martin Garcia Victoria
- Martin Vazquez Paulino
- Martin Vazquez Paulino
- Martins Rovisco Jose
- Rodriguez Garcia Angel
- Rodriguez Garcia Angel
- Vaz Viana De Lemos Joel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22274 , F 186, S 8, H M 397598, I/A 8 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Consejero
- De Azevedo Teixeira Duarte Antonio Carlos Calainho
- Gaspar Pombinho Antonio Jose
- Martins Rovisco Jose
- Vaz Viana De Lemos Joel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20343 , F 209, S 8, H M 7380, I/A 89 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alves Martins Nuno Miguel
- Andres Gañan Vanesa
- Azevedo Teixeira Duarte Antonio Carlos Calainho
- Benito Rodriguez Francisco Javier
- Cavaco Viegas De Sousa Teodorico
- De Sousa Carreira Luis Manuel
- Fernandez De Llano Miriam
- Fernandez-lomana Lopez Jorge
- Ferrer Menendez Rafael
- Freixa Vera Cristina Maria
- Galeote Cordero Ana
- Garcia Martin Francisco
- Garcia Recellado Gloria
- Gaspar Pombinho Antonio Jose
- Magalhaes Goncalves Jose
- Martin Garcia Victoria
- Martin Vazquez Paulino
- Martins Rovisco Jose
- Rodriguez Garcia Angel
- Romeiro Moreno Goncalves Isabel Sandra
- Rubio Capitan Yolanda
- Santana Argibay Manuel
- Santo Rosa Carballo Rafael
- Santos De Andres Juan Carlos
- Vaz Viana De Lemos Joel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20343 , F 201, S 8, H M 7380, I/A 84 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
Apoderado
- Alves Martins Nuno Miguel
- Calainho De Azevedo Teixeira Duarte Antonio Carlos
- Cambao Goncalves Cardoso Andre Miguel
- Cavaco Viegas De Sousa Teodorico
- De Azevedo Teixeira Duarte Antonio Carlos Calainho
- Gaspar Pombinho Antonio Jose
- Gaspar Pombinho Antonio Jose
- Magalhaes Goncalves Jose
- Magalhaes Goncalves Jose
- Martin Garcia Victoria
- Martin Vazquez Paulino
- Martin Vazquez Paulino
- Martins Rovisco Jose
- Vaz Viana De Lemos Joel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22274 , F 184, S 8, H M 397598, I/A 7 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-28
Consejero
- Vaz Viana De Lemos Joel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20343 , F 196, S 8, H M 7380, I/A 77 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-28
Información de VAZ VIANA DE LEMOS JOEL
Mostramos los datos de VAZ VIANA DE LEMOS JOEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZ VIANA DE LEMOS JOEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos