VASWANI CHANDROO KISHINCHAND
Informe ejecutivo de VASWANI CHANDROO KISHINCHAND
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE VASWANI CHANDROO KISHINCHAND
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROBIN INVERSIONES SL | Apoderado | 07/11/2019 | 18/01/2021 |
KOPYLEFT TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 14/12/2020 | |
KOPYLEFT TELECOMUNICACIONES SL | Liquidador | 14/12/2020 | 14/12/2020 |
EKYNOX AVANTE SL | Administrador Unico | 19/08/2014 | |
INVERSIONES MAKBEN SL | Administrador Solidario | 19/08/2014 | |
ESCOTEL SL | Administrador Unico | 19/08/2014 |
VINCULACIONES DE VASWANI CHANDROO KISHINCHAND
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VASWANI CHANDROO KISHINCHAND
Empresa: KOPYLEFT TELECOMUNICACIONES SL
Liquidador
- Vaswani Chandroo Kishinchand
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2371 , F 115, S 8, H TF 29847, I/A 2 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Empresa: KOPYLEFT TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Vaswani Chandroo Kishinchand
Liquidador
- Vaswani Chandroo Kishinchand
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2371 , F 115, S 8, H TF 29847, I/A 2 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Empresa: ROBIN INVERSIONES SL
Apoderado
- Vaswani Chandroo Kishinchand
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2574 , F 86, S 8, H TF 33483, I/A 3 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-38
Empresa: ESCOTEL SL
Administrador Unico
- Vaswani Chandroo Kishinchand
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2384 , F 76, S 8, H TF 30273, I/A 4 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-38
Empresa: INVERSIONES MAKBEN SL
Administrador Solidario
- Vaswani Chandroo Kishinchand
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 27, S 8, H TF 22016, I/A 6 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-38
Empresa: EKYNOX AVANTE SL
Administrador Unico
- Vaswani Chandroo Kishinchand
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 170, S 8, H TF 21759, I/A 4 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-38
Información de VASWANI CHANDROO KISHINCHAND
Mostramos los datos de VASWANI CHANDROO KISHINCHAND que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VASWANI CHANDROO KISHINCHAND, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos