VASALLO GIL NEGRETE SANTIAGO
Informe ejecutivo de VASALLO GIL NEGRETE SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE VASALLO GIL NEGRETE SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS SANTI VASALLO SL | Socio Unico | 02/06/2014 | 25/07/2018 |
FRUTAS SANTI VASALLO SL | Liquidador | 21/02/2018 | 25/07/2018 |
FRUTAS SANTI VASALLO SL | Administrador Unico | 02/06/2014 | 21/02/2018 |
ENYSA 2014 SL | Administrador Solidario | 11/08/2014 | 23/12/2016 |
ENYSA 2014 SL | Liquidador Solidario | 23/12/2016 | 23/12/2016 |
FRUTAS DE ETIQUETA SL | Administrador Solidario | 15/12/2014 | 28/04/2015 |
FRUTAS DE ETIQUETA SL | Administrador Unico | 24/11/2014 | 15/12/2014 |
FRUTAS VASALLO SL | Administrador Solidario | 16/06/2014 | |
ESPAVI FRUIT 2008 SL | Administrador Solidario | 16/06/2014 |
VINCULACIONES DE VASALLO GIL NEGRETE SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VASALLO GIL NEGRETE SANTIAGO
Empresa: FRUTAS SANTI VASALLO SL
Liquidador
- Vasallo Gil Negrete Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 205, S 8, H ZA 7462, I/A 4 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-49
Empresa: FRUTAS SANTI VASALLO SL
Liquidador
- Vasallo Gil Negrete Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 205, S 8, H ZA 7462, I/A 3 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-49
Empresa: FRUTAS SANTI VASALLO SL
Administrador Unico
- Vasallo Gil Negrete Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 205, S 8, H ZA 7462, I/A 3 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-49
Empresa: ENYSA 2014 SL
Liquidador Solidario
- Calle Villar Encarnacion
- Vasallo Gil Negrete Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269 , F 217, S 8, H ZA 7514, I/A 2 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-49
Empresa: ENYSA 2014 SL
Administrador Solidario
- Calle Villar Encarnacion
- Vasallo Gil Negrete Santiago
Liquidador Solidario
- Calle Villar Encarnacion
- Vasallo Gil Negrete Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269 , F 217, S 8, H ZA 7514, I/A 2 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-49
Empresa: FRUTAS DE ETIQUETA SL
Administrador Solidario
- Vasallo Calle Judith
- Vasallo Gil Negrete Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 38, S 8, H ZA 7578, I/A 3 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-49
Empresa: FRUTAS DE ETIQUETA SL
Administrador Solidario
- Vasallo Calle Judith
- Vasallo Gil Negrete Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 38, S 8, H ZA 7578, I/A 2 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-49
Empresa: FRUTAS DE ETIQUETA SL
Administrador Unico
- Vasallo Gil Negrete Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 38, S 8, H ZA 7578, I/A 2 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-49
Empresa: FRUTAS DE ETIQUETA SL
Administrador Unico
- Vasallo Gil Negrete Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 37, S 8, H ZA 7578, I/A 1 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-49
Empresa: ENYSA 2014 SL
Administrador Solidario
- Calle Villar Encarnacion
- Vasallo Gil Negrete Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269 , F 216, S 8, H ZA 7514, I/A 1 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-49
VER MAS ACTOS
Información de VASALLO GIL NEGRETE SANTIAGO
Mostramos los datos de VASALLO GIL NEGRETE SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VASALLO GIL NEGRETE SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos