VASALLO GARCIA NATALIA
Informe ejecutivo de VASALLO GARCIA NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VASALLO GARCIA NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LORETO MUTUA MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL | Miem.Com.Fin | 02/02/2024 | |
LORETO MUTUA MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL | Miem.J.Dir. | 02/02/2024 |
VINCULACIONES DE VASALLO GARCIA NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VASALLO GARCIA NATALIA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Miranda Pedro
- Macian Gimeno Jose Manuel
- Tapia Carrasco Luis
- Vasallo Garcia Natalia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34613 , F 173, S 8, H M 140589, I/A 94 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Miem.Com.Fin
Miem.J.Dir.
- Aguero Alonso Beatriz
- Alonso Miranda Pedro
- Alvarez Anderson Jose Luis
- Duthiers Sparre Monique Christine
- Fernandez Sanchez Angel
- Figueras De Haro Antonio
- Macian Gimeno Jose Manuel
- Melero Larrocha Ignacio
- Navarro Julvez Javier
- Olalde Altamira Jose Manuel
- Osorio Cubero Alfonso
- Rodriguez Cardona Jose-ramon
- Sanchez Fernandez Rafael
- Sanchez Santana Antonio Montserrat
- Sintes Pons Nicolas
- Tapia Carrasco Luis
- Vasallo Garcia Natalia
- Villa Crespo Valentin
Pres.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
Vicepresidente Junta Directiva
Vsec.J.Dir.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34613 , F 172, S 8, H M 140589, I/A 93 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
M.Com.Ejec
- Tapia Carrasco Luis
- Vasallo Garcia Natalia
Miem.Com.Ej.
Miem.J.Dir.
- Aguero Alonso Beatriz
- Alonso Miranda Pedro
- Alvarez Anderson Jose Luis
- Duthiers Sparre Monique Christine
- Fernandez Sanchez Angel
- Figueras De Haro Antonio
- Macian Gimeno Jose Manuel
- Melero Larrocha Ignacio
- Navarro Julvez Javier
- Olalde Altamira Jose Manuel
- Osorio Cubero Alfonso
- Rodriguez Cardona Jose-ramon
- Sanchez Fernandez Rafael
- Sanchez Santana Antonio Montserrat
- Sintes Pons Nicolas
- Tapia Carrasco Luis
- Vasallo Garcia Natalia
- Villa Crespo Valentin
Pres.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
Vicepresidente Junta Directiva
Vsec.J.Dir.
- Vasallo Garcia Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34613 , F 172, S 8, H M 140589, I/A 93 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vasallo Garcia Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34613 , F 168, S 8, H M 140589, I/A 87 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
M.Com.Ejec
- Vasallo Garcia Natalia
Vsec.J.Dir.
- Vasallo Garcia Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34613 , F 167, S 8, H M 140589, I/A 86 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-28
Miem.J.Dir.
- Aguero Alonso Beatriz
- Alonso Miranda Pedro
- Alvarez Anderson Jose Luis
- Arizcun Sanchez Morate Alvaro
- Duthiers Sparre Monique Christine
- Fernandez Sanchez Angel
- Figueras De Haro Antonio
- Garcia Esteban Eduardo
- Macian Gimeno Jose Manuel
- Melero Larrocha Ignacio
- Olalde Altamira Jose Manuel
- Osorio Cubero Alfonso
- Rodriguez Cardona Jose-ramon
- Sanchez Fernandez Rafael
- Sintes Pons Nicolas
- Tapia Carrasco Luis
- Vasallo Garcia Natalia
- Villa Crespo Valentin
Pres.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
Vicepresidente Junta Directiva
Vsec.J.Dir.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34613 , F 154, S 8, H M 140589, I/A 77 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
Información de VASALLO GARCIA NATALIA
Mostramos los datos de VASALLO GARCIA NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VASALLO GARCIA NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos