VASAKOVA KATERINA
Informe ejecutivo de VASAKOVA KATERINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VASAKOVA KATERINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLVAY ENERGY SERVICES IBERICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/02/2013 | 08/08/2016 |
DOMO POLYMER SOLUTIONS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/10/2013 | 13/04/2016 |
DOMO POLYMER SOLUTIONS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/05/2012 | 13/04/2016 |
DOMO POLYMER SOLUTIONS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/04/2016 |
VINCULACIONES DE VASAKOVA KATERINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VASAKOVA KATERINA
Empresa: SOLVAY ENERGY SERVICES IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hoskova Renata
- Keitova Djeneba
- Peterkova Ilona
- Pisingerova Miroslava
- Vasakova Katerina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138 , F 164, S 8, H S 31092, I/A 3 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-39
Empresa: SOLVAY SOLUTIONS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Foulonneau Rodrigue
- Hoskova Renata
- Keitova Djeneba
- Peterkova Ilona
- Peterkova Ilona
- Pisingerova Miroslava
- Pisingerova Miroslava
- Vasakova Katerina
- Vasakova Katerina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31371 , F 42, S 8, H M 202370, I/A 104 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-28
Empresa: SOLVAY SOLUTIONS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Foulonneau Rodrigue
- Hoskova Renata
- Keitova Djeneba
- Peterkova Ilona
- Pisingerova Miroslava
- Vasakova Katerina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31371 , F 40, S 8, H M 202370, I/A 99 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-28
Empresa: SOLVAY ENERGY SERVICES IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hoskova Renata
- Keitova Djeneba
- Peterkova Ilona
- Pisingerova Miroslava
- Vasakova Katerina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30426 , F 47, S 8, H M 547623, I/A 6 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-28
Empresa: RHODIA IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Peterkova Ilona
- Pisingerova Miroslava
- Vasakova Katerina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20317 , F 84, S 8, H M 202370, I/A 94 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-28
Información de VASAKOVA KATERINA
Mostramos los datos de VASAKOVA KATERINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VASAKOVA KATERINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos