VARZARU MARIUS CATALIN
Informe ejecutivo de VARZARU MARIUS CATALIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VARZARU MARIUS CATALIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIGI ANDALUCIA SL | Consejero | 23/10/2023 | |
DIGI ANDALUCIA SL | Consejero Delegado | 23/10/2023 | |
DIGI ANDALUCIA SL | Presidente | 23/10/2023 | |
DS FIBER NETWORKS SL | Administrador Unico | 11/10/2023 | |
SASEAFATI SL | Administrador Unico | 11/10/2023 | |
PATRAFATI SL | Administrador Unico | 11/10/2023 | |
CINCEAFATI SL | Administrador Unico | 10/10/2023 | |
DS MOBILE NETWORKS SL | Administrador Unico | 18/01/2023 | |
DIGI SPAIN SALES FORCE SL | Administrador Unico | 28/01/2021 | |
DIGI SPAIN CALL CENTER SL | Administrador Unico | 15/01/2019 |
VINCULACIONES DE VARZARU MARIUS CATALIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARZARU MARIUS CATALIN
Empresa: PRIMAFATI SL
Consejero Delegado
- Varzaru Marius Catalin
Consejero
- Bulgac Serghei
- Calochristos Sotiris
- Cediel Cortes Juan Guillermo
- Neagoe Marius Catalin
- Varzaru Marius Catalin
Presidente
- Varzaru Marius Catalin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45747 , F 64, S 8, H M 804145, I/A 3 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-28
Empresa: PRIMAFATI SL
Administrador Unico
- Varzaru Marius Catalin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45747 , F 64, S 8, H M 804145, I/A 3 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-28
Empresa: DOUAFATI SL
Administrador Unico
- Varzaru Marius Catalin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45847 , F 20, S 8, H M 805769, I/A 1 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
Empresa: SASEAFATI SL
Administrador Unico
- Varzaru Marius Catalin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45847 , F 10, S 8, H M 805768, I/A 1 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
Empresa: PATRAFATI SL
Administrador Unico
- Varzaru Marius Catalin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45790 , F 185, S 8, H M 804855, I/A 1 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
Empresa: CINCEAFATI SL
Administrador Unico
- Varzaru Marius Catalin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45790 , F 175, S 8, H M 804854, I/A 1 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Empresa: PRIMAFATI SL
Administrador Unico
- Varzaru Marius Catalin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45747 , F 60, S 8, H M 804145, I/A 1 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Empresa: TRESFATI SL
Administrador Unico
- Varzaru Marius Catalin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44562 , F 93, S 8, H M 785010, I/A 1 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: FRESENTI SL
Administrador Unico
- Varzaru Marius Catalin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41171 , F 142, S 8, H M 729950, I/A 2 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Empresa: DIGI SPAIN CALL CENTER SL
Administrador Unico
- Varzaru Marius Catalin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38582 , F 140, S 8, H M 686123, I/A 1 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Información de VARZARU MARIUS CATALIN
Mostramos los datos de VARZARU MARIUS CATALIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARZARU MARIUS CATALIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos