VARRIALE STEFANO
Informe ejecutivo de VARRIALE STEFANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VARRIALE STEFANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICE CPTC MAREVERDE SL | Administrador Unico | 30/08/2016 | |
MALUCA SL | Administrador Unico | 05/06/2000 |
VINCULACIONES DE VARRIALE STEFANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARRIALE STEFANO
Empresa: MALUCA SL
Administrador Unico
- Varriale Stefano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 128, S 8, H TF 3858, I/A 8 (05/06/2000)
CVE: BORME-A-2019-67-38
Empresa: SERVICE CPTC MAREVERDE SL
Administrador Unico
- Varriale Stefano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 146, S 8, H TF 57709, I/A 1 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-38
Empresa: UNIDAD DE EXPLOTACION MAREVERDE AIE
Liquidador
- Varriale Stefano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 86, S 8, H TF 27299, I/A 3 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-38
Empresa: UNIDAD DE EXPLOTACION MAREVERDE AIE
Administrador Unico
- Varriale Stefano
Liquidador
- Varriale Stefano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 86, S 8, H TF 27299, I/A 3 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-38
Empresa: UNIDAD DE EXPLOTACION MAREVERDE AIE
Administrador Unico
- Varriale Stefano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 85, S 8, H TF 27299, I/A 2 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-38
Información de VARRIALE STEFANO
Mostramos los datos de VARRIALE STEFANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARRIALE STEFANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos