VARONA MARTIN ANA BELEN
Informe ejecutivo de VARONA MARTIN ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VARONA MARTIN ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GYS CIVIL GERENCIA Y SUPERVISION DE PROYECTOS CIVILES SL | Apoderado | 15/11/2018 |
VINCULACIONES DE VARONA MARTIN ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARONA MARTIN ANA BELEN
Apoderado
- Varona Martin Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37969 , F 85, S 8, H M 676061, I/A 3 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Empresa: JC DECAUX ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Carpintero Barroso Elena
- Carpintero Barroso Elena
- Guillen Carames Antonio
- Guillen Carames Antonio
- Guillen Carames Antonio
- Marin-blazquez Peces Jose Manuel
- Marin-blazquez Peces Jose Manuel
- Nieto Rada Maria De Las Mercedes
- Nieto Rada Maria De Las Mercedes
- Paccalin Jean Louis
- Rodenas Perez Sofia
- Rodenas Perez Sofia
- Rodenas Perez Sofia
- Rodenas Perez Sofia
- Tamayo Estebaranz Cristina
- Varona Martin Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19351 , F 94, S 8, H M 99914, I/A 183 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-28
Empresa: JC DECAUX ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Carpintero Barroso Elena
- Carpintero Barroso Elena
- Guillen Carames Antonio
- Guillen Carames Antonio
- Guillen Carames Antonio
- Lopez Ortuño Isabel
- Lopez Ortuño Isabel
- Marin-blazquez Peces Jose Manuel
- Marin-blazquez Peces Jose Manuel
- Nieto Rada Maria De Las Mercedes
- Nieto Rada Maria De Las Mercedes
- Paccalin Jean Louis
- Rodenas Perez Sofia
- Rodenas Perez Sofia
- Rodenas Perez Sofia
- Rodenas Perez Sofia
- Tamayo Estebaranz Cristina
- Varona Martin Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19351 , F 87, S 8, H M 99914, I/A 168 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-28
Información de VARONA MARTIN ANA BELEN
Mostramos los datos de VARONA MARTIN ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARONA MARTIN ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos