VARONA GAINZA JESUS
Informe ejecutivo de VARONA GAINZA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VARONA GAINZA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVESTRAN 2000 SA | Secretario | 05/11/2009 | 04/02/2020 |
INVESTRAN 2000 SA | Consejero | 05/11/2009 | 04/02/2020 |
INVESTRAN-SUR SA | Consejero | 05/11/2009 | 08/01/2020 |
INVESTRAN-SUR SA | Secretario | 01/10/2015 | 08/01/2020 |
VINCULACIONES DE VARONA GAINZA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARONA GAINZA JESUS
Empresa: INVESTRAN 2000 SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Vellerino Francisco
- Lopez Diaz Felix
- Varona Gainza Jesus
Presidente
Secretario
- Varona Gainza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15904 , F 140, S 8, H M 268808, I/A 7 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Empresa: INVESTRAN-SUR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alamillo Breton Jose
- Lopez Diez Felix
- Varona Gainza Jesus
Presidente
Secretario
- Varona Gainza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15904 , F 160, S 8, H M 268810, I/A 9 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Empresa: INVESTRAN-SUR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alamillo Breton Jose
- Lopez Diez Felix
- Varona Gainza Jesus
Presidente
Secretario
- Varona Gainza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15904 , F 160, S 8, H M 268810, I/A 8 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Empresa: INVESTRAN-SUR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alamillo Breton Jose
- Lopez Diez Felix
- Varona Gainza Jesus
Presidente
Secretario
- Varona Gainza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15904 , F 159, S 8, H M 268810, I/A 7 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-28
Empresa: INVESTRAN 2000 SA
Consejero
- Gomez Vellerino Francisco
- Lopez Diaz Felix
- Varona Gainza Jesus
Presidente
Secretario
- Varona Gainza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15904 , F 140, S 8, H M 268808, I/A 6 (06/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-28
Empresa: INVESTRAN 2000 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15904 , F 139, S 8, H M 268808, I/A 4 (26/12/2006)
CVE: BORME-A-2009-231-28
Empresa: INVESTRAN 2000 SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Diaz Felix
- Varona Gainza Jesus
Presidente
Secretario
- Varona Gainza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15904 , F 140, S 8, H M 268808, I/A 5 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-28
Empresa: INVESTRAN-SUR SA
Consejero
- Lopez Diez Felix
- Varona Gainza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15904 , F 159, S 8, H M 268810, I/A 6 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-28
Información de VARONA GAINZA JESUS
Mostramos los datos de VARONA GAINZA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARONA GAINZA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos