VARON MARTINEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de VARON MARTINEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VARON MARTINEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VARON GESTION INMOBILIARIA SL | Socio Unico | 26/03/2010 | |
VARON GESTION INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 26/03/2010 | |
T. RURAL VIVE NATURALEZA SL | Administrador Solidario | 19/11/2009 |
VINCULACIONES DE VARON MARTINEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARON MARTINEZ ANTONIO
Empresa: MAMPER ARQUITECTURA INTERIOR SL
Administrador Unico
- Varon Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 213, S 8, H GR 41451, I/A 2 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-18
Empresa: MAMPER SL
Administrador Unico
- Varon Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 77, S 8, H GR 3460, I/A 8 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-18
Empresa: MAMPER ARQUITECTURA INTERIOR SL
Administrador Unico
- Varon Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 212, S 8, H GR 41451, I/A 1 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-18
Empresa: MAMPER SL
Administrador Unico
- Varon Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 77, S 8, H GR 3460, I/A 7 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-18
Empresa: VARON GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Varon Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 944 , F 9, S 8, H GR 18217, I/A 2 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-18
Empresa: VARON GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Varon Martinez Antonio
- Varon Martinez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 944 , F 9, S 8, H GR 18217, I/A 2 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-18
Empresa: VARON GESTION INMOBILIARIA SL
Socio Único
- Varon Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 944 , F 9, S 8, H GR 18217, I/A 2 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-18
Empresa: MAMPER SL
Administrador Solidario
- Varon Martinez Antonio
- Varon Martinez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 76, S 8, H GR 3460, I/A 6 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-18
Empresa: T. RURAL VIVE NATURALEZA SL
Administrador Solidario
- Varon Martinez Antonio
- Velasco Muñoz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1007 , F 87, S 8, H GR 20734, I/A 5 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-18
Empresa: T. RURAL VIVE NATURALEZA SL
Administrador Mancomunado
- Varon Martinez Antonio
- Velasco Muñoz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1007 , F 87, S 8, H GR 20734, I/A 5 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-18
Información de VARON MARTINEZ ANTONIO
Mostramos los datos de VARON MARTINEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARON MARTINEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos