VARO MURILLO TATIANA
Informe ejecutivo de VARO MURILLO TATIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VARO MURILLO TATIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPLONK COMUNICACION SLL | Liquidador | 30/05/2017 |
VINCULACIONES DE VARO MURILLO TATIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARO MURILLO TATIANA
Empresa: SPLONK COMUNICACION SLL
Liquidador
- Varo Murillo Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638, L 1200, F 7, S 8, H CS 36090, I/A 3 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-12
Empresa: SPLONK COMUNICACION SLL
Administrador Unico
- Varo Murillo Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638, L 1200, F 7, S 8, H CS 36090, I/A 3 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-12
Empresa: BUSINESSTORE PRODUCTS SL
Administrador Unico
- Varo Murillo Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29109 , F 124, S 8, H M 524118, I/A 3 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-28
Empresa: SPLONK COMUNICACION SLL
Administrador Unico
- Varo Murillo Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638, L 1200, F 6, S 8, H CS 36090, I/A 1 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-12
Empresa: BUSINESSTORE PRODUCTS SL
Administrador Unico
- Varo Murillo Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29109 , F 123, S 8, H M 524118, I/A 2 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
Información de VARO MURILLO TATIANA
Mostramos los datos de VARO MURILLO TATIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARO MURILLO TATIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos