VARO MORIANA FRANCISCO DE ASIS
Informe ejecutivo de VARO MORIANA FRANCISCO DE ASIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VARO MORIANA FRANCISCO DE ASIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FCC AQUALIA SA | Apoderado | 19/11/2020 |
VINCULACIONES DE VARO MORIANA FRANCISCO DE ASIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARO MORIANA FRANCISCO DE ASIS
Empresa: FCC AQUALIA SA
Apoderado
- Varo Moriana Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40778 , F 26, S 8, H M 58878, I/A 1250 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44375 , F 217, S 8, H B 94500, I/A 3178 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Arias Fernandez Alberto
- Borruel Toledo Ramon
- Martin Pozo Antonio
- Piñeyro Pueyo Enrique
- Romero Martinez Juan Diego
- Varo Moriana Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44375 , F 131, S 8, H B 94500, I/A 3134 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Arias Fernandez Alberto
- Borruel Toledo Ramon
- Martin Pozo Antonio
- Piñeyro Pueyo Enrique
- Romero Martinez Juan Diego
- Varo Moriana Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43234 , F 177, S 8, H B 94500, I/A 2883 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Arias Fernandez Alberto
- Cañete Vidaurreta Jose Antonio
- Del Rio Suarez Carlos
- Martin Ordoñez Salvador
- Piñeyro Pueyo Enrique
- Romero Martinez Juan Diego
- Varo Moriana Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43234 , F 177, S 8, H B 94500, I/A 2883 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Arias Fernandez Alberto
- Cañete Vidaurreta Jose Antonio
- Del Rio Suarez Carlos
- Martin Ordoñez Salvador
- Piñeyro Pueyo Enrique
- Romero Martinez Juan Diego
- Varo Moriana Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42839 , F 156, S 8, H B 94500, I/A 2772 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Cañete Vidaurreta Jose Antonio
- Del Rio Suarez Carlos
- Martin Ordoñez Salvador
- Piñeyro Pueyo Enrique
- Romero Martinez Juan Diego
- Varo Moriana Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42839 , F 156, S 8, H B 94500, I/A 2772 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-08
Información de VARO MORIANA FRANCISCO DE ASIS
Mostramos los datos de VARO MORIANA FRANCISCO DE ASIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARO MORIANA FRANCISCO DE ASIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos