VARGECKO ANDREJ
Informe ejecutivo de VARGECKO ANDREJ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VARGECKO ANDREJ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIRONET CONSULTING SERVICES SL | Socio Unico | 27/10/2020 | |
MIRONET CONSULTING SERVICES SL | Administrador Unico | 27/10/2020 | |
ECXS LTD | R.L.C.Perma. | 19/02/2020 | |
ECXS LTD | Apoderado | 19/02/2020 |
VINCULACIONES DE VARGECKO ANDREJ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARGECKO ANDREJ
Empresa: MIRONET CONSULTING SERVICES SL
Administrador Unico
- Vargecko Andrej
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4326 , F 132, S 8, H A 171612, I/A 1 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-03
Empresa: MIRONET CONSULTING SERVICES SL
Socio Único
- Vargecko Andrej
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4326 , F 132, S 8, H A 171612, I/A 1 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-03
Empresa: ECXS LTD
Apoderado
- Vargecko Andrej
R.L.C.Perma.
- Vargecko Andrej
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4263 , F 114, S 8, H A 168003, I/A 2 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-03
Empresa: TURBADO ES ESHOP SL
Administrador Solidario
- Giardini Lydia
- Vargecko Andrej
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4007 , F 85, S 8, H A 153443, I/A 4 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-03
Empresa: TURBADO ES ESHOP SL
Administrador Solidario
- Giardini Lydia
- Vargecko Andrej
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4007 , F 85, S 8, H A 153443, I/A 3 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-03
Empresa: TURBADO ES ESHOP SL
Administrador Unico
- Vargecko Andrej
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4007 , F 85, S 8, H A 153443, I/A 3 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-03
Empresa: TURBADO ES ESHOP SL
Administrador Unico
- Vargecko Andrej
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4007 , F 84, S 8, H A 153443, I/A 1 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-03
Información de VARGECKO ANDREJ
Mostramos los datos de VARGECKO ANDREJ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARGECKO ANDREJ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos