VARGAS RAMIREZ DAVID
Informe ejecutivo de VARGAS RAMIREZ DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VARGAS RAMIREZ DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KILOMETRE MEDITERRANI COOPERATIVA D'AVITUALLAMENT I TRANSPORT SOCIETAT COOPERATIVA EUROPEA LIMITADA | Vicepresidente Consejo Rector | 20/08/2021 | |
KILOMETRE MEDITERRANI COOPERATIVA D'AVITUALLAMENT I TRANSPORT SOCIETAT COOPERATIVA EUROPEA LIMITADA | CONS.RECTOR | 20/08/2021 | |
MAD'S I MANIGUES SL | Administrador Mancomunado | 08/01/2020 | |
MAD'S I MANIGUES SL | Administrador Mancomunado | 04/03/2011 |
VINCULACIONES DE VARGAS RAMIREZ DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARGAS RAMIREZ DAVID
Empresa: MAD SERVICIO DIGITAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Martinez Jimenez Miguel
- Mir Fornos Domingo
- Torruella Viadel Antonio
- Vargas Ramirez David
Presidente
- Vargas Ramirez David
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31591 , F 197, S 8, H B 195085, I/A 4 N (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-08
Empresa: MAD SERVICIO DIGITAL SL
Liquidador
- Martinez Jimenez Miguel
- Torruella Viadel Antonio
- Vargas Ramirez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 195085, I/A 5 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Empresa: MAD SERVICIO DIGITAL SL
Liquidador
- Martinez Jimenez Miguel
- Torruella Viadel Antonio
- Vargas Ramirez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 195085, I/A 5 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Empresa: KILOMETRE MEDITERRANI COOPERATIVA D'AVITUALLAMENT I TRANSPORT SOCIETAT COOPERATIVA EUROPEA LIMITADA
CONS.RECTOR
PRES.CON.REC
SECR.CON.REC
Tesorero Consejo Rector
Vicepresidente Consejo Rector
- Vargas Ramirez David
Vocal Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47958 , F 138, S 8, H B 567521, I/A 1 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Empresa: MAD'S I MANIGUES SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Jimenez Miguel
- Torruella Viadel Antonio
- Vargas Ramirez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31686 , F 121, S 8, H B 198429, I/A 3 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
Empresa: MAD'S I MANIGUES SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Jimenez Miguel
- Torruella Viadel Antonio
- Vargas Ramirez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31686 , F 121, S 8, H B 198429, I/A 2 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08
Información de VARGAS RAMIREZ DAVID
Mostramos los datos de VARGAS RAMIREZ DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARGAS RAMIREZ DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos