VARGAS PEREZ JULIO ANGEL
Informe ejecutivo de VARGAS PEREZ JULIO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE VARGAS PEREZ JULIO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARGAS PEREZ JULIO ANGEL
Empresa: DICOCEL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Amigo Molina Jose Enrique
- Espadas Padial Alejandro
- Gomez Leon Guillermo
- Perez Ferrer Jose Antonio
- Vargas Perez Julio Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 93, S 8, H GR 8385, I/A 13 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-18
Empresa: DICOCEL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Amigo Molina Jose Enrique
- Espadas Padial Alejandro
- Gomez Leon Guillermo
- Perez Ferrer Jose Antonio
- Vargas Perez Julio Angel
Presidente
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 93, S 8, H GR 8385, I/A 13 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-18
Empresa: S.D.V. YALTA SL
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 144, S 8, H GR 12748, I/A 4 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-18
Empresa: DICOCEL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Amigo Molina Jose Enrique
- Espadas Padial Alejandro
- Gomez Leon Guillermo
- Perez Ferrer Jose Antonio
- Vargas Perez Julio Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 111, S 8, H GR 8385, I/A 12 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-18
Empresa: DICOCEL SA
Consejero
- Vargas Perez Julio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 110, S 8, H GR 8385, I/A 8 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-18
Información de VARGAS PEREZ JULIO ANGEL
Mostramos los datos de VARGAS PEREZ JULIO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARGAS PEREZ JULIO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos