VARGAS MALDONADO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de VARGAS MALDONADO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VARGAS MALDONADO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLYMPIA 2005 SL | Administrador Unico | 13/06/2013 | 25/04/2016 |
LINARES 2005 SL | Administrador Unico | 13/06/2013 | 25/04/2016 |
INMOBECO SL | Administrador Unico | 23/11/2012 | 11/04/2016 |
PROMOCIONES LOS NADALES SL | Administrador Unico | 23/11/2012 | 09/03/2016 |
VINCULACIONES DE VARGAS MALDONADO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARGAS MALDONADO MARIA DEL CARMEN
Empresa: INMOBECO SL
Administrador Unico
- Vargas Maldonado Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1739, L 652, F 176, S 8, H MA 22528, I/A 9 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-29
Empresa: PROMOCIONES LOS NADALES SL
Administrador Unico
- Vargas Maldonado Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3261, L 2174, F 220, S 8, H MA 11478, I/A 13 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-29
Empresa: PROMOCIONES LOS NADALES SA
Administrador Unico
- Vargas Maldonado Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3261, L 2174, F 219, S 8, H MA 11478, I/A 10 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-29
Empresa: LINARES 2005 SL
Administrador Unico
- Vargas Maldonado Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 354 , F 103, S 8, H J 13245, I/A 4 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-23
Empresa: OLYMPIA 2005 SL
Administrador Unico
- Vargas Maldonado Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 362 , F 195, S 8, H J 13614, I/A 4 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-23
Empresa: INMOBECO SL
Administrador Unico
- Vargas Maldonado Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1739, L 652, F 175, S 8, H MA 22528, I/A 4 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-29
Empresa: PROMOCIONES LOS NADALES SA
Administrador Unico
- Vargas Maldonado Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3261, L 2174, F 218, S 8, H MA 11478, I/A 8 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-29
Información de VARGAS MALDONADO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de VARGAS MALDONADO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARGAS MALDONADO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos