VARGAS CASTRO JOSE JUAN
Informe ejecutivo de VARGAS CASTRO JOSE JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VARGAS CASTRO JOSE JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESAS DE SERVICIOS J.J.V. TENSUR SL | Socio Unico | 27/12/2011 |
VINCULACIONES DE VARGAS CASTRO JOSE JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARGAS CASTRO JOSE JUAN
Socio Único
- Vargas Castro Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2537 , F 137, S 8, H TF 33041, I/A 4 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-38
Empresa: ORGANIZACION SERYCON SL
Liquidador Solidario
- Luis Martin Juan Pastor
- Vargas Castro Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2124 , F 35, S 8, H TF 25201, I/A 2 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-38
Empresa: ORGANIZACION SERYCON SL
Administrador Solidario
- Pastor Luis Martin Juan
- Vargas Castro Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2124 , F 35, S 8, H TF 25201, I/A 2 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-38
Información de VARGAS CASTRO JOSE JUAN
Mostramos los datos de VARGAS CASTRO JOSE JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARGAS CASTRO JOSE JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos