VARGAS BUITRAGO DANIEL ALFONSO
Informe ejecutivo de VARGAS BUITRAGO DANIEL ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VARGAS BUITRAGO DANIEL ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLTECA MANTENIMIENTO SL | Administrador Solidario | 02/11/2023 | |
COLECCIONES Y ECOLOGIA SL | Administrador Unico | 22/10/2019 |
VINCULACIONES DE VARGAS BUITRAGO DANIEL ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARGAS BUITRAGO DANIEL ALFONSO
Empresa: SOLTECA MANTENIMIENTO SL
Administrador Solidario
- Cucalon Muñoz Alejandro
- Vargas Buitrago Daniel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48998 , F 143, S 8, H B 603949, I/A 1 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-08
Empresa: CULTURA Y AGUA PURA SL
Administrador Unico
- Vargas Buitrago Daniel Alfonso
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43680 , F 35, S 8, H B 435258, I/A 3 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Empresa: COLECCIONES Y ECOLOGIA SL
Administrador Unico
- Vargas Buitrago Daniel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47083 , F 214, S 8, H B 540563, I/A 1 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-08
Empresa: CULTURA Y AGUA PURA SL
Administrador Unico
- Vargas Buitrago Daniel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43680 , F 34, S 8, H B 435258, I/A 1 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
Información de VARGAS BUITRAGO DANIEL ALFONSO
Mostramos los datos de VARGAS BUITRAGO DANIEL ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARGAS BUITRAGO DANIEL ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos