VARGAS ANTEQUERA PIEDAD
Informe ejecutivo de VARGAS ANTEQUERA PIEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VARGAS ANTEQUERA PIEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANCISCO AMAT AYLLON SA | Presidente | 07/01/2016 | |
FRANCISCO AMAT AYLLON SA | Consejero | 07/01/2016 | |
TREMONT SL | Presidente | 28/07/2010 | |
TREMONT SL | Consejero Delegado Mancomunado | 28/07/2010 | |
TREMONT SL | Consejero | 28/07/2010 | |
FRANCISCO AMAT E HIJOS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 07/11/2009 | |
FRANCISCO AMAT E HIJOS SA | Consejero | 07/11/2009 |
VINCULACIONES DE VARGAS ANTEQUERA PIEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARGAS ANTEQUERA PIEDAD
Empresa: FRANCISCO AMAT AYLLON SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Amat Vargas Francisco Javier
- Amat Vargas Ignacio
- Amat Vargas Jose Angel
- Vargas Antequera Piedad
Presidente
- Vargas Antequera Piedad
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 71 , F 149, S 8, H AL 1757, I/A 8 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-04
Empresa: TREMONT SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Amat Vargas Francisco Javier
- Amat Vargas Ignacio
- Amat Vargas Jose Angel
- Vargas Antequera Piedad
Consejero
- Amat Vargas Francisco Javier
- Amat Vargas Ignacio
- Amat Vargas Jose Angel
- Vargas Antequera Piedad
Presidente
- Vargas Antequera Piedad
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 1, S 8, H AL 3730, I/A 14 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-04
Empresa: FRANCISCO AMAT E HIJOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Amat Vargas Francisco Javier
- Amat Vargas Ignacio
- Amat Vargas Jose Angel
- Vargas Antequera Piedad
Consejero
- Amat Vargas Francisco Javier
- Amat Vargas Ignacio
- Amat Vargas Jose Angel
- Vargas Antequera Piedad
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9 , F 51, S 8, H AL 200, I/A 6 (07/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-04
Información de VARGAS ANTEQUERA PIEDAD
Mostramos los datos de VARGAS ANTEQUERA PIEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARGAS ANTEQUERA PIEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos