VARELA ROMAN ALFONSO
Informe ejecutivo de VARELA ROMAN ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VARELA ROMAN ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO DE PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA SL | Apoderado Mancomunado | 16/02/2012 | 04/01/2013 |
GRUPO DE PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA SL | Secretario | 19/01/2012 | 04/01/2013 |
GRUPO DE PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA SL | Consejero Delegado | 19/01/2012 | 04/01/2013 |
GRUPO DE PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA SL | Apoderado | 19/01/2012 | 04/01/2013 |
GRUPO DE PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA SL | Consejero | 18/02/2010 | 04/01/2013 |
GRUPO DE PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA SL | Vicesecret. | 18/02/2010 | 19/01/2012 |
VINCULACIONES DE VARELA ROMAN ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA ROMAN ALFONSO
Consejero Delegado
- Varela Roman Alfonso
Consejero
Presidente
Secretario
- Varela Roman Alfonso
Tesorero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19242 , F 144, S 8, H M 336975, I/A 11 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-28
Apoderado Mancomunado
- Bertomeu Martinez Vicente
- Campo-cossio Luhaces Carlos
- Campo-cossio Luhaces Carlos
- Garcia Fernandez Miguel Angel
- Gonzalez Juanatey Jose Ramon
- Pastor Fuentes Agustin
- Rodriguez Pulido Francisco
- Varela Roman Alfonso
- Varela Roman Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19242 , F 143, S 8, H M 336975, I/A 10 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19242 , F 142, S 8, H M 336975, I/A 9 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Consejero Delegado
- Varela Roman Alfonso
Presidente
Secretario
- Varela Roman Alfonso
Tesorero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19242 , F 141, S 8, H M 336975, I/A 8 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Varela Roman Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19242 , F 141, S 8, H M 336975, I/A 8 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Consejero
- Bertomeu Martinez Vicente
- Laraudogoitia Zaldumbide Eva
- Varela Roman Alfonso
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Vicesecret.
- Varela Roman Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19242 , F 140, S 8, H M 336975, I/A 5 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-28
Información de VARELA ROMAN ALFONSO
Mostramos los datos de VARELA ROMAN ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA ROMAN ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos