VARELA PAZ JACOBO
Informe ejecutivo de VARELA PAZ JACOBO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VARELA PAZ JACOBO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCCIONES DISTINTAS SL | Administrador Unico | 26/11/2018 | |
GALITICKETS CORUÑA SL | Administrador Solidario | 01/12/2015 | |
PIZZ&MUSIC 15190 SL | Administrador Solidario | 31/01/2014 | |
PAZ & RECORDS SL | Administrador Unico | 16/10/2009 |
VINCULACIONES DE VARELA PAZ JACOBO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA PAZ JACOBO
Empresa: PRODUCCIONES DISTINTAS SL
Administrador Unico
- Varela Paz Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3668 , F 145, S 8, H C 57741, I/A 1 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-15
Empresa: GALITICKETS CORUÑA SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Rivera Juan
- Varela Paz Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3564 , F 120, S 8, H C 53555, I/A 1 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-15
Empresa: PIZZ&MUSIC 15190 SL
Administrador Solidario
- Cainzos Suarez Roberto-david
- Capelan Sanguino Jose Javier
- Varela Paz Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3507 , F 135, S 8, H C 50910, I/A 1 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-15
Empresa: PAZ & RECORDS SL
Administrador Unico
- Varela Paz Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3333 , F 222, S 8, H C 44378, I/A 2 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-15
Información de VARELA PAZ JACOBO
Mostramos los datos de VARELA PAZ JACOBO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA PAZ JACOBO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos