VARELA PARACHE MANUEL
Informe ejecutivo de VARELA PARACHE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VARELA PARACHE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANITOS DE EXTREMADURA SA | Administrador Solidario | 03/09/2009 | 15/04/2015 |
INFINORSA GESTION INMOBILIARIA Y FINANCIERA SA | Presidente | 30/01/2009 | 17/05/2012 |
INFINORSA GESTION INMOBILIARIA Y FINANCIERA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 30/01/2009 | 17/05/2012 |
INFINORSA GESTION INMOBILIARIA Y FINANCIERA SA | Consejero | 30/01/2009 | 17/05/2012 |
VINCULACIONES DE VARELA PARACHE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA PARACHE MANUEL
Empresa: GRANITOS DE EXTREMADURA SA
Administrador Solidario
- Balmaseda Balmaseda Vicente
- Donoso Balmaseda Jose Antonio
- Varela Parache Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 16, S 8, H BA 21684, I/A 12 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-06
Consejero Delegado Mancomunado
- Varela Parache Manuel
Consejero
- Varela Parache Manuel
Presidente
- Varela Parache Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8094 , F 212, S 8, H M 30456, I/A 77 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
Empresa: GRANITOS DE EXTREMADURA SA
Administrador Solidario
- Balmaseda Balmaseda Vicente
- Donoso Balmaseda Jose Antonio
- Varela Parache Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 16, S 8, H BA 21684, I/A 11 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-06
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Abt Rene Hans
- Baer Juan Julio
- Kade Federico Maximo
- Varela Parache Manuel
Presidente
- Varela Parache Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8094 , F 209, S 8, H M 30456, I/A 72 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-28
Información de VARELA PARACHE MANUEL
Mostramos los datos de VARELA PARACHE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA PARACHE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos