VARELA PACIOS ANTONIO
Informe ejecutivo de VARELA PACIOS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VARELA PACIOS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VP GESTION ENERGETICA SL | Administrador Solidario | 31/07/2024 | |
VP GESTION ENERGETICA SL | Socio Unico | 11/01/2024 | |
VARELA PACIOS DESARROLLOS ENERGETICOS SL | Socio Unico | 02/02/2015 | |
VARELA PACIOS DESARROLLOS ENERGETICOS SL | Administrador Unico | 02/02/2015 |
VINCULACIONES DE VARELA PACIOS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA PACIOS ANTONIO
Empresa: VP GESTION ENERGETICA SL
Administrador Solidario
- Martinez Gonzalez Javier
- Varela Pacios Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 21815, I/A 3 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-27
Empresa: VP GESTION ENERGETICA SL
Administrador Unico
- Varela Pacios Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 21815, I/A 3 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-27
Empresa: VP GESTION ENERGETICA SL
Administrador Unico
- Varela Pacios Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569 , F 174, S 8, H LU 21815, I/A 1 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-27
Empresa: VP GESTION ENERGETICA SL
Socio Único
- Varela Pacios Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569 , F 174, S 8, H LU 21815, I/A 1 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-27
Empresa: VARELA PACIOS ARTESA GALEGA SL
Liquidador
- Varela Pacios Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 170, S 8, H LU 17844, I/A 4 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-27
Empresa: VARELA PACIOS ARTESA GALEGA SL
Administrador Unico
- Varela Pacios Antonio
Liquidador
- Varela Pacios Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 170, S 8, H LU 17844, I/A 4 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-27
Empresa: VARELA PACIOS ARTESA GALEGA SL
Administrador Unico
- Varela Pacios Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 169, S 8, H LU 17844, I/A 1 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-27
Empresa: VARELA PACIOS ARTESA GALEGA SL
Socio Único
- Varela Pacios Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 169, S 8, H LU 17844, I/A 1 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-27
Administrador Unico
- Varela Pacios Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 174, S 8, H LU 17809, I/A 1 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-27
Socio Único
- Varela Pacios Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 174, S 8, H LU 17809, I/A 1 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-27
VER MAS ACTOS
Información de VARELA PACIOS ANTONIO
Mostramos los datos de VARELA PACIOS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA PACIOS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos