VARELA MUÑOZ ANGELA
Informe ejecutivo de VARELA MUÑOZ ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE VARELA MUÑOZ ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA MUÑOZ ANGELA
Empresa: IBERDISKO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 189, S 8, H TO 25155, I/A A (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-45
Empresa: KODISAN SL
Administrador Unico
- Varela Muñoz Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14871 , F 194, S 8, H M 28964, I/A 6 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-28
Empresa: KODISAN SL
Administrador Solidario
- Contreras Montejano Maximina Natividad
- Varela Muñoz Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14871 , F 194, S 8, H M 28964, I/A 6 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-28
Empresa: IBERDISKO SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 189, S 8, H TO 25155, I/A 5 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-45
Información de VARELA MUÑOZ ANGELA
Mostramos los datos de VARELA MUÑOZ ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA MUÑOZ ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos