VARELA MERINO LUCIA CARMEN
Informe ejecutivo de VARELA MERINO LUCIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VARELA MERINO LUCIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERDROLA CLIENTES SA | Apoderado | 05/06/2019 |
VINCULACIONES DE VARELA MERINO LUCIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA MERINO LUCIA CARMEN
Empresa: IBERDROLA GENERACION ESPAÑA SA
Apoderado
- Varela Merino Lucia Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5643 , F 218, S 8, H BI 63979, I/A 96 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-48
Empresa: IBERDROLA GENERACION TERMICA SL
Apoderado
- Garcia Ruiz Francisco De Borja
- Garcia Ruiz Francisco De Borja
- Varela Merino Lucia Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5794 , F 36, S 8, H BI 71949, I/A 32 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-48
Empresa: IBERDROLA GENERACION NUCLEAR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Garcia Ruiz Francisco De Borja
- Varela Merino Lucia Carmen
Apoderado
- Varela Merino Lucia Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5936 , F 107, S 8, H BI 75196, I/A 10 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-48
Empresa: IBERDROLA GENERACION ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Garcia Ruiz Francisco De Borja
- Lopez Oros Laura
- Varela Merino Lucia Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5643 , F 204, S 8, H BI 63979, I/A 83 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-48
Empresa: IBERDROLA GENERACION ESPAÑA SA
Apoderado
- Conde Fernandez Sonia
- Duran Torres Ana
- Fernandez Abon Raquel
- Garcia Ruiz Francisco De Borja
- Gonzalez Fernandez David Jose
- Llano Garcia Francisco Javier
- Lopez Oros Laura
- Mairata Corominas Jaime Maria
- Martin Martinez Raquel
- Molina Nuñez Lagos Jose Maria
- Peñaranda Gonzalez-robatto Marta
- Sanchez-arjona Bonilla Paz
- Uribarri Marban Rafael
- Varela Merino Lucia Carmen
- Yun Garcia Pablo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5643 , F 202, S 8, H BI 63979, I/A 82 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-48
Empresa: IBERDROLA CLIENTES SA
Apoderado
- Conde Fernandez Sonia
- Duran Torres Ana Maria
- Fernandez Abon Raquel
- Garcia Ruiz Francisco De Borja
- Gonzalez Fernandez David Jose
- Llano Garcia Francisco Javier
- Lopez Oros Laura
- Mairata Corominas Jaime Maria
- Martin Martinez Raquel
- Molina Nuñez Lagos Jose Maria
- Peñaranda Gonzalez-robatto Marta
- Sanchez-arjona Bonilla Paz
- Uribarri Marban Rafael
- Varela Merino Lucia Carmen
- Yun Garcia Pablo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5806 , F 12, S 8, H BI 63981, I/A 63 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-48
Empresa: IBERDROLA GENERACION NUCLEAR SA
Apoderado
- Fernandez Abon Raquel
- Martin Martinez Raquel
- Varela Merino Lucia Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37568 , F 82, S 8, H M 547332, I/A 78 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Empresa: IBERDROLA GENERACION NUCLEAR SA
Apoderado Solidario
- Varela Merino Lucia Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37568 , F 76, S 8, H M 547332, I/A 75 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-28
Empresa: IBERDROLA GENERACION ESPAÑA SA
Apoderado
- Varela Merino Lucia Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5643 , F 192, S 8, H BI 63979, I/A 75 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-48
Empresa: IBERDROLA GENERACION TERMICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5794 , F 32, S 8, H BI 71949, I/A 23 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-48
Información de VARELA MERINO LUCIA CARMEN
Mostramos los datos de VARELA MERINO LUCIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA MERINO LUCIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos