VARELA MACEIRA JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de VARELA MACEIRA JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VARELA MACEIRA JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTELO SOLUCIONES ESTRUCTURALES SLL | Consejero | 11/10/2011 | 09/12/2015 |
CASTELO SOLUCIONES ESTRUCTURALES SLL | Consejero Delegado Mancomunado | 30/01/2012 | 13/12/2012 |
VINCULACIONES DE VARELA MACEIRA JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA MACEIRA JOSE MANUEL
Empresa: CASTELO SOLUCIONES ESTRUCTURALES SLL
Consejero Delegado Mancomunado
- Varela Maceira Jose Manuel
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3730, L 3730, F 216, S 8, H PO 51758, I/A 10 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-36
Empresa: CASTELO SOLUCIONES ESTRUCTURALES SLL
Consejero Delegado Mancomunado
- Babarro Blanco Manuel
- Garcia Loureiro Jose
- Lozano Rodelgo Raquel
- Varela Maceira Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3730, L 3730, F 214, S 8, H PO 51758, I/A 5 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-36
Empresa: CASTELO SOLUCIONES ESTRUCTURALES SLL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3730, L 3730, F 212, S 8, H PO 51758, I/A 3 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-36
Información de VARELA MACEIRA JOSE MANUEL
Mostramos los datos de VARELA MACEIRA JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA MACEIRA JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos