VARELA LOPEZ GONZALO
Informe ejecutivo de VARELA LOPEZ GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VARELA LOPEZ GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOLDA SA | Administrador Solidario | 21/09/2009 | 03/02/2021 |
HERVARLO SL | Consejero Delegado Solidario | 03/02/2021 | |
HERVARLO SL | Consejero | 03/02/2021 | |
ZALO SL | Administrador Unico | 05/04/2019 | 03/02/2021 |
HERVARLO SL | Presidente | 03/02/2021 | |
PROMOCIONES TORQUES BURELA SL | Administrador Solidario | 21/02/2020 | |
ZALO SL | Administrador Solidario | 05/04/2019 | |
TOLDA SA | Presidente | 21/09/2009 | |
TOLDA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 21/09/2009 | |
TOLDA SA | Consejero | 21/09/2009 |
VINCULACIONES DE VARELA LOPEZ GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA LOPEZ GONZALO
Empresa: ZALO SL
Administrador Unico
- Varela Lopez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275 , F 106, S 8, H LU 6396, I/A 3 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-27
Empresa: TOLDA SA
Administrador Solidario
- Segundo Ramos Ledo
- Varela Lopez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 17, S 8, H LU 6478, I/A 12 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-27
Empresa: HERVARLO SL
Consejero Delegado Solidario
- Varela Lopez Gonzalo
- Varela Lopez Maria Olga
Consejero
- Lopez Lopez Luzdivina
- Varela Lopez Gonzalo
- Varela Lopez Maria Olga
- Varela Miranda Jose
Presidente
- Varela Lopez Gonzalo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351 , F 199, S 8, H LU 10738, I/A 2 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-27
Empresa: PROMOCIONES TORQUES BURELA SL
Administrador Solidario
- Varela Lopez Gonzalo
- Vilar Fernandez Andres
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 354 , F 110, S 8, H LU 10953, I/A 2 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-27
Empresa: ZALO SL
Administrador Unico
- Varela Lopez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275 , F 105, S 8, H LU 6396, I/A 3 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-27
Empresa: ZALO SL
Administrador Solidario
- Sordo Castro Purificacion
- Varela Lopez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275 , F 105, S 8, H LU 6396, I/A 3 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-27
Empresa: TOLDA SA
Administrador Solidario
- Segundo Ramos Ledo
- Varela Lopez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 17, S 8, H LU 6478, I/A 11 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-27
Empresa: TOLDA SA
Administrador Solidario
- Segundo Ramos Ledo
- Varela Lopez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 16, S 8, H LU 6478, I/A 10 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-27
Empresa: TOLDA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Manuel Jose Montoto Rodriguez
- Segundo Ramos Ledo
- Varela Lopez Gonzalo
Consejero
- Manuel Jose Montoto Rodriguez
- Segundo Ramos Ledo
- Varela Lopez Gonzalo
Presidente
- Varela Lopez Gonzalo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 16, S 8, H LU 6478, I/A 10 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-27
Información de VARELA LOPEZ GONZALO
Mostramos los datos de VARELA LOPEZ GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA LOPEZ GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos