VARELA DE PABLO JAVIER
Informe ejecutivo de VARELA DE PABLO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VARELA DE PABLO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERMAQ BIENES DE EQUIPO SL | Apoderado Solidario | 23/12/2009 | 23/01/2019 |
INTERMAQ COMPANY GROUP 2016 SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2016 | 17/01/2019 |
INTERMAQ COMPANY GROUP 2016 SL | Apoderado Solidario | 29/02/2016 | 17/01/2019 |
INTERMAQ COMPANY GROUP 2016 SL | Liquidador Mancomunado | 17/01/2019 | 17/01/2019 |
IBERMAQ BIENES DE EQUIPO SL | Administrador Mancomunado | 28/10/2009 | 20/01/2017 |
VINCULACIONES DE VARELA DE PABLO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA DE PABLO JAVIER
Empresa: IBERMAQ BIENES DE EQUIPO SL
Apoderado Solidario
- Gomez Sanz Diego
- Rubio De La Cruz Fernando
- Varela De Pablo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 191, S 8, H VA 22628, I/A 15 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-47
Empresa: INTERMAQ COMPANY GROUP 2016 SL
Liquidador Mancomunado
- Gomez Sanz Diego
- Rubio De La Cruz Fernando
- Varela De Pablo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 65, S 8, H VA 27889, I/A 5 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-47
Empresa: INTERMAQ COMPANY GROUP 2016 SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Sanz Diego
- Rubio De La Cruz Fernando
- Varela De Pablo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 65, S 8, H VA 27889, I/A 5 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-47
Empresa: IBERMAQ BIENES DE EQUIPO SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Sanz Diego
- Rubio De La Cruz Fernando
- Varela De Pablo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 146, S 8, H VA 22628, I/A 8 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-47
Empresa: INTERMAQ COMPANY GROUP 2016 SL
Apoderado Solidario
- Gomez Sanz Diego
- Rubio De La Cruz Fernando
- Varela De Pablo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1492 , F 75, S 8, H VA 27889, I/A 2 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-47
Empresa: INTERMAQ COMPANY GROUP 2016 SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Sanz Diego
- Rubio De La Cruz Fernando
- Varela De Pablo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1492 , F 72, S 8, H VA 27889, I/A 1 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-47
Empresa: IBERMAQ BIENES DE EQUIPO SL
Apoderado Solidario
- Gomez Sanz Diego
- Rubio De La Cruz Fernando
- Varela De Pablo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 143, S 8, H VA 22628, I/A 2 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-47
Empresa: IBERMAQ BIENES DE EQUIPO SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Sanz Diego
- Rubio De La Cruz Fernando
- Varela De Pablo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 144, S 8, H VA 22628, I/A 1 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-47
Información de VARELA DE PABLO JAVIER
Mostramos los datos de VARELA DE PABLO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA DE PABLO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos