VARELA CASTRO JOSE
Informe ejecutivo de VARELA CASTRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VARELA CASTRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VANLIFE RENT SL | Apoderado | 22/03/2021 | |
AUTOS CADENAS SL | Apoderado | 22/03/2021 | |
LUCES DE TRIANA SL | Socio Unico | 22/06/2009 | |
LUCES DE TRIANA SL | Administrador Unico | 28/05/2009 |
VINCULACIONES DE VARELA CASTRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA CASTRO JOSE
Empresa: AUTOS CADENAS SA
Apoderado
- Perez Ramos Encarnacion
- Varela Castro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41372 , F 28, S 8, H M 110268, I/A 20 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Empresa: VANLIFE RENT SL
Apoderado
- Perez Ramos Encarnacion
- Varela Castro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41329 , F 141, S 8, H M 732546, I/A 2 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Empresa: AUTOS CADENAS SA
Administrador Solidario
- Perez Ramos Encarnacion
- Varela Castro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6770 , F 28, S 8, H M 110268, I/A 15 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-28
Empresa: LUCES DE TRIANA SL
Socio Único
- Varela Castro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5091 , F 162, S 8, H SE 83155, I/A 3 (22/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-41
Empresa: LUCES DE TRIANA SL
Administrador Unico
- Varela Castro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168 , F 59, S 8, H A 105534, I/A 2 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-03
Información de VARELA CASTRO JOSE
Mostramos los datos de VARELA CASTRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA CASTRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos