VARELA ALVAREZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de VARELA ALVAREZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VARELA ALVAREZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARMEN VARELA ABOGACIA DE FAMILIA SLP | Presidente | 26/11/2018 | 10/06/2024 |
CARMEN VARELA ABOGACIA DE FAMILIA SLP | Consejero | 26/11/2018 | 10/06/2024 |
CARMEN VARELA ABOGACIA DE FAMILIA SLP | Consejero Delegado | 26/11/2018 | 10/06/2024 |
PRADERA DE PAULEDA SL | Administrador Solidario | 20/04/2018 | |
INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO Y MEDIACION SL | Administrador Solidario | 19/09/2013 | 29/04/2014 |
VINCULACIONES DE VARELA ALVAREZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA ALVAREZ MARIA CARMEN
Consejero Delegado
- Varela Alvarez Maria Carmen
Consejero
- Varela Alvarez Maria Carmen
Presidente
- Varela Alvarez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 526402, I/A 4 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Consejero Delegado
- Varela Alvarez Maria Carmen
Consejero
- Gonzalez Mansilla Pol Martin
- Moyano Llop Gema
- Varela Alvarez Maria Carmen
Presidente
- Varela Alvarez Maria Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46643 , F 155, S 8, H B 526402, I/A 1 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-08
Empresa: PRADERA DE PAULEDA SL
Administrador Solidario
- Rus Del Pozo Cristobal
- Varela Alvarez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43444 , F 132, S 8, H B 429560, I/A 2 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-08
Administrador Solidario
- Guerrero Perez Adalberto
- Varela Alvarez Maria Carmen
- Vilalta Nicuesa Aura Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43944 , F 209, S 8, H B 442437, I/A 2 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Administrador Solidario
- Guerrero Perez Adalberto
- Varela Alvarez Maria Carmen
- Vilalta Nicuesa Aura Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43944 , F 208, S 8, H B 442437, I/A 1 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-08
Información de VARELA ALVAREZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de VARELA ALVAREZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA ALVAREZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos